MERCHANTS DIGITAL SERVICES HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, 17
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MERCHANTS DIGITAL SERVICES HOLDING SL
CIF B66522160
Capital Social 181227.41 Euros
Fecha de Constitución 20/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MERCHANTS DIGITAL SERVICES HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCHANTS DIGITAL SERVICES HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andrea Viale Illescas | V-SEC NO CON | 22/06/2015 | 11/07/2017 |
BDO AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Concursal | 09/09/2016 | 11/07/2017 |
CABIEDES & PARTNERS III SCR SA | Consejero | 19/08/2015 | 11/07/2017 |
CABIEDES & PARTNERS III SCR SA | Liquidador | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
CABIEDES & PARTNERS SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA | Consejero | 11/07/2017 | |
Caixa Capital Fondos Scr De Regimen Simplificado S | Consejero | 22/06/2015 | 11/07/2017 |
CAIXA CAPITAL FONDOS SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA | Liquidador | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
Carpio Garijo Oscar | REPR.143 RRM | 22/06/2015 | 11/07/2017 |
Carpio Garijo Oscar | REPR.143 RRM | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
Daniel Sanchez Jimenez | REPR.143 RRM | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCHANTS DIGITAL SERVICES HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 80, S 8, H B 470163, I/A 19 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 80, S 8, H B 470163, I/A 19 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 80, S 8, H B 470163, I/A 19 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Capital Anterior: | 160.444,44 | Euros |
Aumento de capital: | 20.782,97 | Euros |
Capital Actual: | 181.227,41 | Euros |
Porcentaje: | 12,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 78, S 8, H B 470163, I/A 18 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-08
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.444,44 | Euros |
Capital Actual: | 160.444,44 | Euros |
Porcentaje: | 60,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 76, S 8, H B 470163, I/A 17 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 75, S 8, H B 470163, I/A 16 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 75, S 8, H B 470163, I/A 15 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 75, S 8, H B 470163, I/A 14 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 75, S 8, H B 470163, I/A 14 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 73, S 8, H B 470163, I/A 13 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08