MERCEDES ORIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Colon, 18
Código Postal 09200
Municipio Miranda de Ebro
Provincia Burgos
Razón Social MERCEDES ORIVE SL
CIF B79924049
Actividad Confección de otras prendas de vestir exteriores
Página Web www.matiz.net
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MERCEDES ORIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCEDES ORIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orive Camara Alfredo | Administrador Solidario | 08/01/2014 | 10/03/2016 |
Viela Rubio Consuelo | Administrador Solidario | 08/01/2014 | 10/03/2016 |
ACTOS BORME DE MERCEDES ORIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 71, S 8, H BU 6704, I/A 10 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 71, S 8, H BU 6704, I/A 10 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-09
- CIERRE PROVISIONAL POR SEIS MESES, DE LA HOJA REGISTRAL DE "MERCEDES ORIVE SL", ABSORBIDA JUNTO CON CON LA SOCIEDAD "TRANSFIL SL" POR "COGESCO SL (inscrita en el Registro de VALLADOLID), DE CONFORMIDAD CON EL ART. 231 REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 71, S 8, H BU 6704, I/A N/9 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 71, S 8, H BU 6704, I/A 9 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 71, S 8, H BU 6704, I/A 9 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-166-09