MERCAVENIR SICAV SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MERCAVENIR SICAV SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MERCAVENIR SICAV SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCAVENIR SICAV SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATTEST CONSULTING SL | Auditor | 09/06/2009 | 07/02/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 30/09/2013 | 07/02/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 30/09/2013 | 07/02/2017 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 30/09/2013 | 07/02/2017 |
De Blas Perez Jesus | Secretario | 14/03/2016 | 07/02/2017 |
De Blas Perez Jesus | Consejero | 14/03/2016 | 07/02/2017 |
De Blas Perez Jesus | Liquidador Solidario | 07/02/2017 | 07/02/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/10/2013 | 07/02/2017 |
Diez Salinas Sonia | Vicepresidente | 14/03/2016 | 07/02/2017 |
Diez Salinas Sonia | Consejero | 14/03/2016 | 07/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCAVENIR SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 214, S 8, H M 494220, I/A 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 214, S 8, H M 494220, I/A 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 214, S 8, H M 494220, I/A 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 214, S 8, H M 494220, I/A 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 214, S 8, H M 494220, I/A 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 214, S 8, H M 494220, I/A 14 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 213, S 8, H M 494220, I/A 13 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 213, S 8, H M 494220, I/A 13 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 213, S 8, H M 494220, I/A 12 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27421 , F 213, S 8, H M 494220, I/A 12 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28