MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Garrigues, 15
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA
CIF A46659207
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baixauli Almenar Beatriz | Administrador Concursal | 26/03/2021 | 15/09/2023 |
Yague Murciano Antonio Victoriano | Administrador Unico | 26/02/2021 | 15/09/2023 |
Yague Murciano Antonio Victoriano | Liquidador Concursal | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Benavente Palop Alfonso | Consejero | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
Benavente Palop Alfonso | Secretario | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
Plasencia Fuentes Maria Jose | Consejero Delegado Solidario | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
Plasencia Fuentes Maria Jose | Consejero | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
Yague Murciano Antonio Victoriano | Presidente | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
Yague Murciano Antonio Victoriano | Consejero | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
Yague Murciano Antonio Victoriano | Consejero Delegado Solidario | 16/09/2014 | 26/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 161, S 8, H V 177, I/A 28 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 161, S 8, H V 177, I/A 28 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA
Nif:A46659207
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
Se DECLARA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE ACREEDORES DE LA "MERCANTIL VALENCIANA.DE OBRAS SA". Quedan sin efecto y se alzan las limitaciones de administración y.disposición del deudor que vinieron en su día acordadas salvo las que se contengan en la sentencia de calificación. Se aprueba la cuenta ren
Fecha de Resolución:23/02/2023
Número Procedimiento Concursal:912/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2940
Libro:
256
Folio:
161
Hoja:
8-177
Inscripción:
28
Fecha Inscripción15/09/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 161, S 8, H V 177, I/A 28 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 161, S 8, H V 177, I/A 28 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-46
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 161, S 8, H V 177, I/A 28 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 161, S 8, H V 177, I/A 28 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MERCANTIL VALENCIANA DE OBRAS SA
Nif:A46659207
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Baixauli Almenar Beatriz
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:23/11/2021
Número Procedimiento Concursal:912/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2940
Libro:
256
Folio:
160
Hoja:
8-177
Inscripción:
27
Fecha Inscripción26/03/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 160, S 8, H V 177, I/A 27 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 160, S 8, H V 177, I/A 26 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-46
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADA LA REDACCION DE LOS ARTICULOS 18º Y 19º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 160, S 8, H V 177, I/A 26 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 160, S 8, H V 177, I/A 26 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-46