MERCAGENTES SA SOCIEDAD DE VALORES - EXTINGUIDA
Razón Social MERCAGENTES SA SOCIEDAD DE VALORES
CIF A48403018
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Página Web www.mercagentes.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Villanueva Iñurrategui Fernando
Propietario Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Pyrenee
VINCULACIONES DE MERCAGENTES SA SOCIEDAD DE VALORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCAGENTES SA SOCIEDAD DE VALORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Pyrenee | Socio Unico | 29/05/2015 | 05/12/2016 |
Diez Salinas Sonia | Secretario | 10/10/2013 | 05/12/2016 |
Diez Salinas Sonia | Consejero | 10/10/2013 | 05/12/2016 |
Faivre Patrick Joel Gerard | Vicepresidente | 10/10/2013 | 05/12/2016 |
Faivre Patrick Joel Gerard | Consejero | 10/10/2013 | 05/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 04/05/2016 | 05/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/11/2010 | 05/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 23/11/2010 | 05/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SL | Auditor | 11/01/2013 | 05/12/2016 |
Velasco Barroetabeña Roberto | Consejero | 10/10/2013 | 05/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCAGENTES SA SOCIEDAD DE VALORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 185, S 8, H BI 2770,A , I/ CIERR (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-48
- Conforme a lo dispuesto en el art. 51.1 Ley 3/09, ha quedado inserto en la página web corporativa de la sociedad, el ANUNCIO relacionado con el Proyecto de Fusión por el que la sociedad "Bankoa S.A." absorbe a "Mercagentes, S.A"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 185, S 8, H BI 2770,A , I/ 61 .M (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
- Se ha publicado en la página www.mercagentes.es, con fecha 16 de junio de 2016 el proyecto de fusión de las sociedades "Bankoa, S.A." como absorbente y "Mercagentes, SA como absorbida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 184, S 8, H BI 2770,A , I/ 61 .M (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 184, S 8, H BI 2770,A , I/ 61 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 184, S 8, H BI 2770,A , I/ 60 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 184, S 8, H BI 2770,A , I/ 59 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 184, S 8, H BI 2770,A , I/ 58 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 183, S 8, H BI 2770,A , I/ 57 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
- Creación de la página web corporativa: www.mercagentes.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 182, S 8, H BI 2770,A , I/ 56 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 182, S 8, H BI 2770,A , I/ 56 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48