MERCAEMPRESAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social MERCAEMPRESAS SA
CIF A92118462
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Página Web www.mercaempresas.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor Talavera Gabaldon Abel
VINCULACIONES DE MERCAEMPRESAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCAEMPRESAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Jimenez Luis | Apoderado | 09/05/2017 | |
Ruiz Merino Carlos | Liquidador | 27/09/2016 | 09/05/2017 |
Talavera Gabaldon Abel | Auditor | 29/03/2011 | 09/05/2017 |
Talavera Gabaldon Abel | Auditor | 22/04/2009 | 09/05/2017 |
Talavera Gabaldon Abel | Auditor | 02/02/2010 | 09/05/2017 |
Gallego Hernandez Eugenio | Apoderado | 25/07/2012 | |
Cortes Jimenez Manuel | Administrador Unico | 27/09/2011 | 21/02/2012 |
Gallego Hernandez Eugenio Jorge | Administrador Unico | 13/09/2010 | 07/09/2011 |
Cortes Jimenez Manuel | Presidente | 25/01/2010 | 13/09/2010 |
Cortes Jimenez Manuel | Consejero | 13/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCAEMPRESAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 101, S 8, H MA 40980, I/A 24 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 101, S 8, H MA 40980, I/A 24 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 101, S 8, H MA 40980, I/A 23 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 101, S 8, H MA 40980, I/A 23 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 101, S 8, H MA 40980, I/A 22 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 101, S 8, H MA 40980, I/A 21 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 100, S 8, H MA 40980, I/A 20 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 2630, F 100, S 8, H MA 40980, I/A 19 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-29