MERCADOS RELACIONADOS CON EL ACEITE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 18
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social MERCADOS RELACIONADOS CON EL ACEITE SL
CIF B71146609
Capital Social 3475.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 18/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MERCADOS RELACIONADOS CON EL ACEITE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCADOS RELACIONADOS CON EL ACEITE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arana Rico Iñaki | Apoderado | 15/10/2013 | 11/05/2018 |
Gravalos Soria Miguel | Apoderado | 15/10/2013 | 11/05/2018 |
Rico Rubio Miguel Angel | Administrador Unico | 05/08/2013 | 11/05/2018 |
ACTOS BORME DE MERCADOS RELACIONADOS CON EL ACEITE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 208, S 8, H NA 33314, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 208, S 8, H NA 33314, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 208, S 8, H NA 33314, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 208, S 8, H NA 33314, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-31
Capital Anterior: | 1.053.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.049.531,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.475,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 208, S 8, H NA 33314, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-31
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.050.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.053.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 34.930,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 208, S 8, H NA 33314, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 207, S 8, H NA 33314, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 205, S 8, H NA 33314, I/A 1 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-31
Dirección:AVDA SANCHO EL FUERTE 18 (PAMPLONA)
Comienzo de operaciones:18/01/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la comercialización y distribución de aceite de oliva y sus derivados a granel y embotellado; la exportación e importación de aceite de oliva y sus derivados; y el embotellado de aceite. La gestión e intermediación de inmuebles urbanos y rústicos, propios y de terceros p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 205, S 8, H NA 33314, I/A 1 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-31