MERCADISEÑO SL - EXTINGUIDA
Provincia Jaén
Razón Social MERCADISEÑO SL
CIF B23303688
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MERCADISEÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCADISEÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Hinojosa Jose Luis | Liquidador | 24/11/2022 | 14/12/2022 |
Camacho Hinojosa Jose Luis | Administrador Unico | 13/01/2021 | 24/11/2022 |
Luque Garrido Jose | Administrador Unico | 13/01/2021 |
ACTOS BORME DE MERCADISEÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 88, S 8, H J 3383, I/A 6 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 88, S 8, H J 3383, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 88, S 8, H J 3383, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 88, S 8, H J 3383, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 88, S 8, H J 3383, I/A 4 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 88, S 8, H J 3383, I/A 4 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-23
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-23
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-153-23