MEPERSAN LITORAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paco Miranda, 33
Código Postal 29013
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEPERSAN LITORAL SL
CIF B93166619
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 03/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEPERSAN LITORAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEPERSAN LITORAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merida Molina Juan Andres | Administrador Unico | 21/10/2015 | 16/11/2022 |
Merida Molina Juan Andres | Liquidador | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
Merida Molina Juan Andres | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 | 21/10/2015 |
Perez Ceja Francisco | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 | 21/10/2015 |
Sanchez Gomez Patricia | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 | 21/10/2015 |
ACTOS BORME DE MEPERSAN LITORAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-29
- C/ PACO MIRANDA 33 5 G (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-29
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 182, S 8, H MA111979, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 181, S 8, H MA111979, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-29