MENUA GHARIB SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Las Acacias, 28
Código Postal 46370
Municipio Chiva
Provincia Valencia
Razón Social MENUA GHARIB SL
CIF B98547623
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MENUA GHARIB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENUA GHARIB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mirzoyan Khachatryan Hovakim | Liquidador Unico | 28/11/2013 | 14/03/2014 |
Mandingorra Gimenez Francisco Javier | Administrador Unico | 27/06/2013 | 28/11/2013 |
ACTOS BORME DE MENUA GHARIB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 3M (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 3 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 3 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
- C/ ACACIAS 28 BAJO (CHIVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 15, S 8, H V 154613, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 14, S 8, H V 154613, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-46
Dirección:C/ DOCTOR FLEMING 10 C - VEDAT DE TORRENT (TORRENT)
Comienzo de operaciones:10/06/13
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:Artículo 2 . OBJETO. 1. El objeto de la Sociedad consiste en: 1.- La compraventa de solares, locales comerciales, viviendas, naves industriales y cualquier clase de fincas rústicas y urbanas, así como su arrendamiento no financiero. 2.- La comercialización, intermediación, almacenamiento y distri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9649, L 6931, F 14, S 8, H V 154613, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-46