MENTRESTANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre D'Echegaray, 2
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MENTRESTANT SL
CIF B97122089
Capital Social 104000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ferrero Penades Inmaculada
VINCULACIONES DE MENTRESTANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENTRESTANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrero Penades Inmaculada | Administrador Unico | 04/05/2010 | 27/04/2015 |
Iborra Sanchez Jose Miguel | Apoderado | 03/05/2010 | 04/05/2010 |
Juan Boix Joaquin | Administrador Unico | 04/05/2010 |
ACTOS BORME DE MENTRESTANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 5 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 5 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 104.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.254,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 4 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-46
- C/ ECHEGARAY 2 (ONTINYENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 3 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 3 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 3 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 197, S 8, H V 79179, I/A 3 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976, L 4279, F 196, S 8, H V 79179, I/A 2 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-46