MENTON INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MENTON INTERNACIONAL SL
CIF B08241093
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MENTON INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENTON INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bofill Bofill Eugenio | Administrador Solidario | 09/08/2012 | 07/12/2015 |
Ventura Bech Joan Maria | Liquidador | 07/12/2015 | 07/12/2015 |
Ventura Bech Juan Maria | Administrador Solidario | 09/08/2012 | 07/12/2015 |
ACTOS BORME DE MENTON INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23614 , F 205, S 8, H B 55987, I/A 17 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23614 , F 205, S 8, H B 55987, I/A 17 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23614 , F 205, S 8, H B 55987, I/A 17 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23614 , F 205, S 8, H B 55987, I/A 16 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08