MENSAE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra M-300 (Alcala de Henares), Km. 18
Municipio Torres de la Alameda
Provincia Madrid
Razón Social MENSAE SA
CIF A78954088
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Página Web www.arcillex.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MENSAE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENSAE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Del Valle Maria Victoria | Consejero Delegado Solidario | 18/07/2013 | 26/06/2020 |
Mendez Del Valle Maria Victoria | Consejero | 18/07/2013 | 26/06/2020 |
Mendez Del Valle Maria Victoria | Presidente | 14/10/2014 | 26/06/2020 |
Mendez Hernandez Alejandro | Vicepresidente | 14/10/2014 | 26/06/2020 |
Mendez Hernandez Alejandro | Consejero Delegado | 14/10/2014 | 26/06/2020 |
Mendez Hernandez Alejandro | Consejero | 14/10/2014 | 26/06/2020 |
Saez Casanova Cecilio | Liquidador | 26/06/2020 | 26/06/2020 |
Saez Casanova Cecilio | Secretario | 18/07/2013 | 26/06/2020 |
Saez Casanova Cecilio | Consejero Delegado Solidario | 18/07/2013 | 26/06/2020 |
Saez Casanova Cecilio | Consejero | 18/07/2013 | 26/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MENSAE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 12 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 12 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 12 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 12 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 11 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 11 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 11 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 131, S 8, H M 98347, I/A 10 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28