MENSA Y TUSAL SLP - EXTINGUIDA
Municipio Igualada
Provincia Barcelona
Razón Social MENSA Y TUSAL SLP
CIF B58749177
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MENSA Y TUSAL SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENSA Y TUSAL SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Planas Antiga Carlos | Administrador Unico | 31/05/2016 | 17/08/2020 |
Planas Antiga Carlos | Liquidador | 17/08/2020 | 17/08/2020 |
Font Arno Jaume | Administrador Unico | 23/01/2015 | 31/05/2016 |
Blazquez Boya Ramon | Administrador Unico | 04/03/2010 | 23/01/2015 |
Tusal Rota Lorenzo | Administrador Unico | 04/03/2010 |
ACTOS BORME DE MENSA Y TUSAL SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 15, S 8, H B 176031, I/A 14 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 15, S 8, H B 176031, I/A 14 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 15, S 8, H B 176031, I/A 14 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 15, S 8, H B 176031, I/A 13 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 15, S 8, H B 176031, I/A 13 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
- SEPARACION DEL SOCIO PROFESIONAL JAUME FONT ARNO. ADMISION DE CARLOS PLANAS ANTIGA COMO SOCIO PROFESIONAL. CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 14, S 8, H B 176031, I/A 12 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
- SEPARACION DE RAMON BLAZQUEZ BOYA COMO SOCIO PROFESIONAL,ADMISION DE JORDINA MENSA VALLS COMO SOCIA NO PROFESIONAL Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 14, S 8, H B 176031, I/A 11 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTS.6 Y 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 13, S 8, H B 176031, I/A 10 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 13, S 8, H B 176031, I/A 10 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40890 , F 13, S 8, H B 176031, I/A 10 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08