MENOSQUO SL - EXTINGUIDA
Razón Social MENOSQUO SL
CIF B57554396
Actividad Otro acabado de edificios
Fecha de Constitución 27/02/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MENOSQUO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENOSQUO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dr Landsberg Georg Wilhelm | Apoderado | 11/05/2023 | |
Nicolaus Karl Heinz Hans | Liquidador | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
Nicolaus Karl Heinz Hans | Socio Unico | 05/06/2015 | 11/05/2023 |
Nicolaus Karl Heinz Hans | Administrador Unico | 05/06/2015 | 11/05/2023 |
Dr Landsberg Georg Wilhelm | Administrador Unico | 13/05/2009 | 05/06/2015 |
Taubert Henry Steffen | Administrador Unico | 13/05/2009 |
ACTOS BORME DE MENOSQUO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 6 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 6 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 141, S 8, H PM 61455, I/A 6 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-07