MENKAFRANJU SAL - EXTINGUIDA
Provincia Las Palmas
Razón Social MENKAFRANJU SAL
CIF A35136894
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MENKAFRANJU SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENKAFRANJU SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Vicente Duarte Cabrera | Administrador Mancomunado | 09/03/2009 | 03/02/2021 |
Reina Diaz Maria Catalina | Administrador Mancomunado | 02/03/2017 | 03/02/2021 |
Reina Diaz Maria Catalina | Liquidador Mancomunado | 03/02/2021 | 03/02/2021 |
Romano Perez Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 02/03/2017 | 03/02/2021 |
Romano Perez Maria Del Carmen | Liquidador Mancomunado | 03/02/2021 | 03/02/2021 |
Duarte Cabrera Juan Vicente | Administrador Mancomunado | 03/03/2016 | 02/03/2017 |
Reina Diaz Maria Catalina | Administrador Mancomunado | 03/03/2016 | 02/03/2017 |
Fernandez Lozano Francisco | Administrador Mancomunado | 09/03/2009 | 03/03/2016 |
ACTOS BORME DE MENKAFRANJU SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 60, S 8, H IL 2030, I/A 8 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 60, S 8, H IL 2030, I/A 8 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 60, S 8, H IL 2030, I/A 8 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-35
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 60, S 8, H IL 2030, I/A 8 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 60, S 8, H IL 2030, I/A 7 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 60, S 8, H IL 2030, I/A 7 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 59, S 8, H IL 2030, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 59, S 8, H IL 2030, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 59, S 8, H IL 2030, I/A 5 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-35