MENJARS DE LA MEDITERRANIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Dels Castillejos, 33
Código Postal 43205
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MENJARS DE LA MEDITERRANIA SL
CIF B43683721
Actividad Provisión de comidas preparadas para eventos
Nombres Anteriores
- PUANCAR SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AUZO LAGUN SCOOP
Propietario CUINA GESTIO SL
VINCULACIONES DE MENJARS DE LA MEDITERRANIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENJARS DE LA MEDITERRANIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcos Foncillas Jose Miguel | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
Arias Perez Maria Isabel | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
AUZO LAGUN SCOOP | Administrador Unico | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
CUINA GESTIO SL | Socio Unico | 02/01/2020 | 01/02/2021 |
Eraña Uriarte Miren Maite | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
Gine Benaiges Rosa Maria | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
Jainaga Uriarte Joseba Andoni | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
Lopez Ortiz Maria | Apoderado | 04/03/2020 | 01/02/2021 |
Perez Iglesias Sara | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
Rodriguez Gonzalez Maria Laura | Apoderado | 07/02/2020 | 01/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MENJARS DE LA MEDITERRANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 108, S 8, H T 24384, I/A 30 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 108, S 8, H T 24384, I/A 30 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 106, S 8, H T 24384, I/A 29 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 105, S 8, H T 24384, I/A 28 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 225, S 8, H T 24384, I/A 27 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 224, S 8, H T 24384, I/A 26 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 223, S 8, H T 24384, I/A 25 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 222, S 8, H T 24384, I/A 24 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 85, S 8, H T 24384, I/A 23 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 82, S 8, H T 24384, I/A 22 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43