MENDOZA Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Feria, 5
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social MENDOZA Y ASOCIADOS SL
CIF B35221803
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
VINCULACIONES DE MENDOZA Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENDOZA Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ruiz Alejandro Francisco | Administrador Solidario | 28/03/2017 | |
Garcia Ruiz Alejandro Francisco | Liquidador | 28/03/2017 | 28/03/2017 |
Linares Garcia Angel | Administrador Solidario | 28/03/2017 |
ACTOS BORME DE MENDOZA Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 128, S 8, H GC 2509, I/A 10 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 128, S 8, H GC 2509, I/A 10 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 128, S 8, H GC 2509, I/A 10 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 128, S 8, H GC 2509, I/A 10 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-35
- Anotación de SUSPENSION por defectos subsanables, subsistente durante el plazo de dos meses, del CESE DE ADMINISTRADORES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 127, S 8, H GC 2509, I/A A (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-35
- HECHO CONSTAR el cambio de nombre del Administrador Solidario, Don Angel García Linares, que ha pasado a llamarse DON ANGEL LINARES GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 127, S 8, H GC 2509, I/ANota (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-35