MENDEZ MILLAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sancho Panza, 2
Código Postal 11400
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social MENDEZ MILLAN SL
CIF B11728730
Actividad Preparación de terrenos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MENDEZ MILLAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENDEZ MILLAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Millan Fernando | Administrador Unico | 19/08/2016 | 17/04/2023 |
Mendez Millan Fernando | Liquidador | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
Mendez Millan Antonio | Administrador Unico | 20/01/2015 | 19/08/2016 |
Mendez Millan Antonio | Administrador Solidario | 20/01/2015 | |
Mendez Millan Fernando | Administrador Solidario | 20/01/2015 |
ACTOS BORME DE MENDEZ MILLAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 4 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 4 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 4 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 4 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 3 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 3 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 50, S 8, H CA 18132, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11