MELSADI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Belgica, 80
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MELSADI SL
CIF B57253627
Capital Social 1010737.44 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/02/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MELSADI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MELSADI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Civelek Petra | Apoderado | 22/06/2016 | 10/08/2020 |
Kaschani Djafar | Liquidador Solidario | 10/08/2020 | 10/08/2020 |
Kaschani Djafar | Administrador Solidario | 25/05/2009 | 10/08/2020 |
Kaschani Eva Maria | Liquidador Solidario | 10/08/2020 | 10/08/2020 |
Kaschani Eva Maria | Administrador Solidario | 25/05/2009 | 10/08/2020 |
Kaschani Djafar | Administrador Unico | 25/05/2009 |
ACTOS BORME DE MELSADI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.007.731,44 | Euros |
Capital Actual: | 1.010.737,44 | Euros |
Porcentaje: | 33.524,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 146, S 8, H PM 46315, I/A 5 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 201, S 8, H PM 46315, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-111-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-07