MELIROSITRANS 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno del Juncal, 11
Código Postal 28802
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MELIROSITRANS 2012 SL
CIF B55574297
Capital Social 125000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 04/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Evgeniev Aleksandrov Ivo
VINCULACIONES DE MELIROSITRANS 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MELIROSITRANS 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alekov Svetoslav Evgeniev | Apoderado | 20/10/2015 | 09/03/2023 |
Evgeniev Aleksandrov Ivo | Liquidador | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
Evgeniev Aleksandrov Ivo | Socio Unico | 29/10/2020 | 09/03/2023 |
Evgeniev Aleksandrov Ivo | Administrador Unico | 29/10/2020 | 09/03/2023 |
Fortuny Blasi Gabriel | Apoderado | 07/06/2012 | 09/03/2023 |
Alekov Svetoslav Evgeniev | Socio Unico | 29/10/2020 | 29/10/2020 |
Alekov Svetoslav Evgeniev | Administrador Unico | 29/10/2020 | 29/10/2020 |
Evgeniev Aleksandrov Ivo | Administrador Unico | 08/02/2018 | 29/10/2020 |
Valderrama Aceituno Bartolome | Apoderado | 08/09/2016 | 29/10/2020 |
Valderrama Aceituno Bartolome | Apoderado | 07/06/2012 | 29/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MELIROSITRANS 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 95, S 8, H M 549068, I/A 10 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 95, S 8, H M 549068, I/A 10 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 95, S 8, H M 549068, I/A 10 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 95, S 8, H M 549068, I/A 10 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 94, S 8, H M 549068, I/A 9 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 94, S 8, H M 549068, I/A 9 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 94, S 8, H M 549068, I/A 9 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Capital Anterior: | 56.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 69.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 125.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 123,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 94, S 8, H M 549068, I/A 8 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 94, S 8, H M 549068, I/A 8 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30510 , F 94, S 8, H M 549068, I/A 8 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28