MELILLA AIRWAYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Yasinen, S/N
Código Postal 52005
Municipio Melilla
Provincia Melilla
Razón Social MELILLA AIRWAYS SL
CIF B52028917
Capital Social 664800.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte aéreo
Fecha de Constitución 16/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MELILLA AIRWAYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MELILLA AIRWAYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benzaquen Cohen Salomon | Presidente | 16/04/2013 | 23/06/2016 |
Benzaquen Cohen Salomon | Consejero | 16/04/2013 | 23/06/2016 |
Caceres Perez Miguel Argelio | Vicepresidente | 03/07/2013 | 23/06/2016 |
Caceres Perez Miguel Argelio | Consejero | 03/07/2013 | 23/06/2016 |
Gonzalez Ramon Antonio Juan | Consejero Delegado | 16/04/2013 | 23/06/2016 |
Gonzalez Ramon Antonio Juan | Consejero | 16/04/2013 | 23/06/2016 |
Lopez Caparros Encarnacion | Consejero | 03/07/2013 | 23/06/2016 |
Maria Jose Delgado Garcia | Consejero | 03/07/2013 | 23/06/2016 |
Ramos Saez Jose Antonio | Consejero | 16/04/2013 | 23/06/2016 |
Robles Soldevila Diego | Secretario | 16/04/2013 | 23/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MELILLA AIRWAYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 6 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-52
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 6 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-52
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MELILLA AIRWAYS SL
Nif:B52028917
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION
Número:5
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ
Fecha de Resolución:12/04/2016
Número Procedimiento Concursal:390/2015
Datos Registrales:
Tomo:
99
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-1947
Inscripción:
6
Fecha Inscripción23/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Melilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 6 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-52
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MELILLA AIRWAYS SL
Nif:B52028917
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION
Número:5
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ
Fecha de Resolución:12/04/2016
Número Procedimiento Concursal:390/2015
Datos Registrales:
Tomo:
99
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-1947
Inscripción:
6
Fecha Inscripción23/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Melilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 6 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-52
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MELILLA AIRWAYS SL
Nif:B52028917
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION
Número:5
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ
Fecha de Resolución:12/04/2016
Número Procedimiento Concursal:390/2015
Datos Registrales:
Tomo:
99
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-1947
Inscripción:
6
Fecha Inscripción23/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Melilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 6 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-52
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 6 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-52
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (664.800,00 E), representado por seis mil seiscientas cuarenta y ocho participaciones sociales numeradas del uno al seis mil seiscientas cuarenta y ocho, ambas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 5 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-52
Capital Anterior: | 272.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 392.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 664.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 144,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 219, S 8, H ML 1947, I/A 5 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-52
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 218, S 8, H ML 1947, I/A 4 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-52
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS (272.000,00 E), representado por dos mil setecientas veinte participaciones sociales numeradas del uno al dos mil setecientas veinte, ambas incluisve, por un valor nominal cada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 218, S 8, H ML 1947, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-52