MEJUMA CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEJUMA CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/07/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PLACAS MURCIA SL
VINCULACIONES DE MEJUMA CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEJUMA CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 25/06/2015 | 12/05/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 25/06/2015 | 12/05/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 25/06/2015 | 12/05/2022 |
Lax Alarcon Juan Antonio | Presidente | 16/07/2014 | 12/05/2022 |
Lax Alarcon Juan Antonio | Consejero | 16/07/2014 | 12/05/2022 |
Lax Alarcon Manuel | Liquidador | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
Lax Alarcon Manuel | Consejero | 16/07/2014 | 12/05/2022 |
Lax Alarcon Manuel | Secretario | 16/07/2014 | 12/05/2022 |
Lax Alarcon Marcedes | Consejero | 16/07/2014 | 12/05/2022 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 24/04/2018 | 12/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEJUMA CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 7, S 8, H M 585177, I/A 11 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 7, S 8, H M 585177, I/A 11 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 7, S 8, H M 585177, I/A 11 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 7, S 8, H M 585177, I/A 11 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 6, S 8, H M 585177, I/A 10 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 6, S 8, H M 585177, I/A 9 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 6, S 8, H M 585177, I/A 9 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 6, S 8, H M 585177, I/A 8 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 6, S 8, H M 585177, I/A 8 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32512 , F 5, S 8, H M 585177, I/A 7 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28