MEGACAR BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MEGACAR BARCELONA SL
CIF B60605136
Capital Social 1111868.5 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Página Web www.romagosa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Romagosa Danes Elena
Auditor BDO AUDIBERIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEGACAR BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEGACAR BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 05/08/2010 | 30/01/2014 |
Lluch Roca Eugeni | Apoderado | 04/02/2009 | 30/01/2014 |
Romagosa Danes Elena | Apoderado | 17/05/2013 | 30/01/2014 |
Romagosa Danes Elena | Consejero | 27/12/2012 | 30/01/2014 |
Romagosa Danes Elena | Presidente | 27/12/2012 | 30/01/2014 |
Romagosa De Caralt Blanca | Apoderado | 17/05/2013 | 30/01/2014 |
Romagosa De Caralt Blanca | Consejero | 27/12/2012 | 30/01/2014 |
Romagosa Llovet Felipe | Apoderado | 17/05/2013 | 30/01/2014 |
Romagosa Llovet Felipe | Consejero | 27/12/2012 | 30/01/2014 |
Romagosa Llovet Felipe | Secretario | 27/12/2012 | 30/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEGACAR BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 13, S 8, H B 117677, I/A 37 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: STEVENSON ROMAGOSA AUTOMOVILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 13, S 8, H B 117677, I/A 36 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 198, S 8, H B 117677, I/A 35 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 198, S 8, H B 117677, I/A 35 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 197, S 8, H B 117677, I/A 34 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 197, S 8, H B 117677, I/A 34 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 197, S 8, H B 117677, I/A 33 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 197, S 8, H B 117677, I/A 33 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 197, S 8, H B 117677, I/A 32 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 197, S 8, H B 117677, I/A 32 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08