MEDTANK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 403
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MEDTANK SL
CIF B63627046
Actividad Otras actividades anexas al transporte
VINCULACIONES DE MEDTANK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDTANK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabregas Romeu Miriam | Liquidador | 15/01/2013 | 24/01/2024 |
Herrero Saenz De La Fuente Mauricio | Apoderado | 31/03/2009 | 24/01/2024 |
Fabregas Romeu Miriam | Secretario | 15/01/2013 | |
Fabregas Romeu Miriam | Consejero | 15/01/2013 | |
Romeu Armengol Ernesto | Consejero | 15/01/2013 | |
Romeu Loperena Ernesto | Presidente | 15/01/2013 | |
Romeu Loperena Ernesto | Consejero | 15/01/2013 |
ACTOS BORME DE MEDTANK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36925 , F 9, S 8, H B 291880, I/A 8 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36925 , F 9, S 8, H B 291880, I/A 8 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36925 , F 9, S 8, H B 291880, I/A 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36925 , F 9, S 8, H B 291880, I/A 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36925 , F 9, S 8, H B 291880, I/A 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36925 , F 8, S 8, H B 291880, I/A 6 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08