MEDOP INNOVATION AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zabala Bruno Mauricio, 16
Código Postal 48003
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MEDOP INNOVATION AIE
CIF V95659025
Capital Social 80000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/08/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MEDOP INNOVATION AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDOP INNOVATION AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Lopez Ruth | Apoderado | 08/08/2013 | 10/03/2017 |
Diaz-sarabia Azcarate Antonio | Administrador Solidario | 12/06/2015 | 10/03/2017 |
Diaz-sarabia Fernandez Antonio | Apoderado | 08/08/2013 | 10/03/2017 |
Diaz-sarabia Fernandez Antonio | Liquidador | 10/03/2017 | 10/03/2017 |
Diaz-sarabia Fernandez Antonio | Administrador Solidario | 12/06/2015 | 10/03/2017 |
Gomez Rubiera Urreaga Ines Cristina | Apoderado | 08/08/2013 | 10/03/2017 |
Palma Toquero Miren Maite | Apoderado | 08/08/2013 | 10/03/2017 |
Diaz-sarabia Azcarate Antonio | Administrador Unico | 06/09/2011 | 12/06/2015 |
Alonso Lopez Ruth | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2011 | 08/08/2013 |
Gomez Rubiera Urreaga Ines Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2011 | 08/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDOP INNOVATION AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 5 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 5 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 5 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 5 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 140, S 8, H BI 59032, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 139, S 8, H BI 59032, I/A 3 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 139, S 8, H BI 59032, I/A 3 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 138, S 8, H BI 59032, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-48