MEDJUGORJE AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Marines, 14
Código Postal 46183
Municipio L'Eliana
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDJUGORJE AIE
CIF V98401482
Capital Social 106841.24 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 29/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEDJUGORJE AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDJUGORJE AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cotelo Oñate Juan Manuel | Liquidador Unico | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
INFINITO MAS UNO SL | Administrador Unico | 02/02/2012 | 16/03/2022 |
INFINITO MAS UNO SL | Socio | 02/02/2012 | 16/03/2022 |
Participes En Medjugorje 2012 España Sociedad De R | Socio | 02/02/2012 | 16/03/2022 |
IBERIAN CORPORATE ADVISORS SL | Socio | 09/05/2013 | 11/11/2021 |
MAJA MIR PRODUCCIONES SL | Socio | 09/05/2013 | 28/04/2020 |
EMBARCADERO UNO SL | Socio | 09/05/2013 | 17/05/2016 |
ACTOS BORME DE MEDJUGORJE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 171, S 8, H V 147051, I/A 10 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 171, S 8, H V 147051, I/A 10 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 171, S 8, H V 147051, I/A 10 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 171, S 8, H V 147051, I/A 10 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 171, S 8, H V 147051, I/A 10 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
- Cese de socio de la mercantil Maja Mir Producciones S.L. y alta de socio de la mercantil Sotemar S.L., de la sociedad Medjugorje AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10622, L 7903, F 171, S 8, H V 147051, I/A 9 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
Capital Anterior: | 165.118,28 | Euros |
Disminución de capital | 58.277,04 | Euros |
Capital Actual: | 106.841,24 | Euros |
Porcentaje: | 35,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9426, L 6708, F 189, S 8, H V 147051, I/A 8 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-46
Capital Anterior: | 310.810,88 | Euros |
Disminución de capital | 145.692,60 | Euros |
Capital Actual: | 165.118,28 | Euros |
Porcentaje: | 46,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9426, L 6708, F 189, S 8, H V 147051, I/A 7 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-46
Capital Anterior: | 398.226,44 | Euros |
Disminución de capital | 87.415,56 | Euros |
Capital Actual: | 310.810,88 | Euros |
Porcentaje: | 21,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9426, L 6708, F 189, S 8, H V 147051, I/A 6 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-46
Capital Anterior: | 543.919,04 | Euros |
Disminución de capital | 145.692,60 | Euros |
Capital Actual: | 398.226,44 | Euros |
Porcentaje: | 26,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9426, L 6708, F 188, S 8, H V 147051, I/A 5 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-46