MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Sant Josep Oriol, 3
Código Postal 08002
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE SA
CIF A66235235
Capital Social 475300.0 Euros
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Fecha de Constitución 09/12/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexandra Renz | Apoderado Solidario | 19/03/2014 | 09/05/2019 |
Alexandra Renz | Administrador Solidario | 13/11/2018 | 09/05/2019 |
Garaguso De Torti Maria Fernanda | Apoderado Solidario | 19/03/2014 | 09/05/2019 |
Garaguso Rodriguez Maria Fernanda | Administrador Solidario | 13/11/2018 | 09/05/2019 |
Eduardo Cesar Cornell | Administrador Unico | 12/03/2014 | 13/11/2018 |
ACTOS BORME DE MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 127, S 8, H B 449715, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1495/2018, AUTO FIRME DE FECHA 14/05/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 127, S 8, H B 449715, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 126, S 8, H B 449715, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 126, S 8, H B 449715, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-08
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 415.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 475.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 689,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 126, S 8, H B 449715, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 124, S 8, H B 449715, I/A 2 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 122, S 8, H B 449715, I/A 1 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Dirección:PZ SANT JOSEP ORIOL Num.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:09/12/13
Objeto social:LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE BILLETES EXTRANJEROS Y CHEQUES DE VIAJERO,CONTRA ENTREGA DE SU CONTRAVALOR EN EUROS O EN OTROS BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
Capital Suscrito:60.200,00 Euros
Desembolsado:60.200,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44211 , F 122, S 8, H B 449715, I/A 1 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08