MEDITERRANEA DE HAMBURGUESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arquebisbe Melo, 6
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social MEDITERRANEA DE HAMBURGUESAS SL
CIF B98250889
Capital Social 33100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 06/05/2010
Página Web www.mediterraneadehamburguesas.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEDITERRANEA DE HAMBURGUESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDITERRANEA DE HAMBURGUESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oliver Belenguer Maria Amparo | Liquidador Unico | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Oliver Belenguer Maria Amparo | Administrador Unico | 14/12/2011 | 17/11/2021 |
Martin Fernandez Bruno | Administrador Solidario | 26/05/2010 | 14/12/2011 |
Oliver Belenguer Maria Amparo | Administrador Solidario | 26/05/2010 | 14/12/2011 |
ACTOS BORME DE MEDITERRANEA DE HAMBURGUESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 967,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 110, S 8, H V 138949, I/A 2 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-46