MEDIFOOD MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social MEDIFOOD MANAGEMENT SL
CIF B36468007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Sanchez Jesus Maria
Propietario ALS LIFE SCIENCES GALICIA SL
VINCULACIONES DE MEDIFOOD MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIFOOD MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALS LIFE SCIENCES GALICIA SL | Socio Unico | 01/09/2022 | 24/11/2022 |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Administrador Unico | 01/09/2022 | 24/11/2022 |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Consejero | 09/12/2015 | 01/09/2022 |
Garcia Sanchez Jesus Maria | Presidente | 09/12/2015 | 01/09/2022 |
Mesa Lameiro Dennis Jose | Consejero | 09/12/2015 | 01/09/2022 |
Mesa Lameiro Dennis Jose | Consejero Delegado | 09/12/2015 | 01/09/2022 |
Mesa Lameiro Dennis Jose | Secretario | 09/12/2015 | 01/09/2022 |
Valenzuela Limiñana Jose Manuel | Consejero | 09/12/2015 | 01/09/2022 |
Mesa Lameiro Dennis Jose | Administrador Solidario | 22/02/2011 | 09/12/2015 |
Valenzuela Limiñana Jose Manuel | Administrador Solidario | 09/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIFOOD MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 209, S 8, H PO 35254, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 209, S 8, H PO 35254, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 209, S 8, H PO 35254, I/A 7 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 209, S 8, H PO 35254, I/A 7 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-36
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 209, S 8, H PO 35254, I/A 7 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 209, S 8, H PO 35254, I/A 7 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-36
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 208, S 8, H PO 35254, I/A 6 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. MODIFICADO el artículo 6º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 208, S 8, H PO 35254, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-36
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 208, S 8, H PO 35254, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975, L 2975, F 208, S 8, H PO 35254, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-36