MEDICOVALOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 3
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDICOVALOR SL
CIF B21471115
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 25/03/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE MEDICOVALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDICOVALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 23/10/2017 | 27/03/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 23/10/2017 | 27/03/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 23/10/2017 | 27/03/2018 |
Aguilar Nicolas Juan | Administrador Solidario | 07/07/2009 | 23/10/2017 |
LASER 2000 MEDIA SL | Socio Unico | 13/09/2017 | 23/10/2017 |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 07/07/2009 | 23/10/2017 |
ACTOS BORME DE MEDICOVALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 6 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 6 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
- Conforme al Articulo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, no existen obstáculos para la FUSION POR ABSORCION de la Sociedad de esta hoja, que será ABSORBIDA en unión de otra perteneciente a este Registro y otras más no pertenecientes a este Registro, por la denominada "UNIVERSAL LASER, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 5 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
- CANCELADA la nota de cierre provisional a que se refiere el Art 231 del RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 5 4 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 4 3 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 4 3 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 4 3 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 154, S 8, H SE 93489, I/A 4 3 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 153, S 8, H SE 93489, I/A 3 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-41
- Conforme al art 231 del RRM se ha extendido nota de INEXISTENCIA DE OBSTACULOS, durante el plazo de seis meses, a contar desde esta fecha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 153, S 8, H SE 93489, I/A 2 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-41