MEDICAL EXPANSIS SL - EXTINGUIDA
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MEDICAL EXPANSIS SL
CIF B81121279
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bermejo Guijarro Enrique
Propietario ASHFIELD IBERIA SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDICAL EXPANSIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDICAL EXPANSIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASHFIELD IBERIA SL | Socio Unico | 16/10/2013 | 26/09/2017 |
Bermejo Guijarro Enrique | Apoderado | 19/06/2017 | 26/09/2017 |
Bermejo Guijarro Enrique | Presidente | 11/05/2017 | 26/09/2017 |
Bermejo Guijarro Enrique | Consejero | 11/05/2017 | 26/09/2017 |
Garcia Fernandez Marina | Apoderado | 19/06/2017 | 26/09/2017 |
Keeb Ralf Helge | Secretario No Consejero | 11/05/2017 | 26/09/2017 |
Keess Ralf | Apoderado | 19/06/2017 | 26/09/2017 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 18/09/2017 | 26/09/2017 |
Mansford Nigel John | Consejero | 11/05/2017 | 26/09/2017 |
Muñoz Sanchez Jesus | Apoderado | 19/06/2017 | 26/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDICAL EXPANSIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 181, S 8, H M 149193, I/A 24 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 181, S 8, H M 149193, I/A 24 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 181, S 8, H M 149193, I/A 23 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 181, S 8, H M 149193, I/A 23 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 178, S 8, H M 149193, I/A 22 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 178, S 8, H M 149193, I/A 22 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 178, S 8, H M 149193, I/A 21 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 178, S 8, H M 149193, I/A 21 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 178, S 8, H M 149193, I/A 21 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 178, S 8, H M 149193, I/A 20 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28