MEDIA XXI WEB DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 49
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDIA XXI WEB DEVELOPMENT SL
CIF B85821775
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 28/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEDIA XXI WEB DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA XXI WEB DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albares Perez Susana | Liquidador | 02/02/2015 | 02/02/2015 |
Albares Perez Susana | Administrador Unico | 14/10/2011 | 02/02/2015 |
Albares Perez Susana | Administrador Solidario | 20/01/2010 | 14/10/2011 |
Herrero Sanchez Miguel Angel | Administrador Solidario | 20/01/2010 | 14/10/2011 |
ACTOS BORME DE MEDIA XXI WEB DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 56, S 8, H M 493086, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 52, S 8, H M 493086, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Dirección:C/ ALBERTO ALCOCER, NUMERO 49, PLANTA 10, PUERTA 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:28/12/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO TECNICO, DISEÑO DE PAGINAS WEB Y GESTION DE CONTENIDOS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 52, S 8, H M 493086, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28