MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bisbe Pere de Puigdorfila, 1
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA
CIF A63736243
Página Web www.mediamarkt.es
Nombres Anteriores
- MEDIA MARKT E271 VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Solidario | 30/06/2021 | 06/09/2023 |
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Solidario | 30/06/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Solidario | 20/08/2018 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2018 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Solidario | 30/06/2021 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | 06/09/2023 |
Debeaupte Samuel | Administrador Mancomunado | 07/02/2019 | 06/09/2023 |
Fernandez Molinero Noelia | Administrador Mancomunado | 04/05/2022 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48600 , F 74, S 8, H B 305142, I/A 38 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48600 , F 74, S 8, H B 305142, I/A 37 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 224, S 8, H PM 70118, I/A 22 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 223, S 8, H PM 70118, I/A 20 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 223, S 8, H PM 70118, I/A 20 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 223, S 8, H PM 70118, I/A 21 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 222, S 8, H PM 70118, I/A 19 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 222, S 8, H PM 70118, I/A 18 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 222, S 8, H PM 70118, I/A 17 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 222, S 8, H PM 70118, I/A 17 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-07