MEDIA MARKT MADRID CASTELLANA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT MADRID CASTELLANA SA
CIF A65739708
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/02/2012
Página Web www.mediamarkt.es
Nombres Anteriores
- MEDIA MARKT E-292 SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT MADRID CASTELLANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT MADRID CASTELLANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado | 01/07/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Administrador Mancomunado | 29/11/2022 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado | 01/07/2021 | 06/09/2023 |
Christoph Huppertz | Apoderado | 07/08/2012 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado | 01/07/2021 | 06/09/2023 |
Duelt Ribo Andreu | Apoderado | 07/08/2012 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 29/11/2022 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Apoderado | 01/07/2021 | 06/09/2023 |
Gallego Criado Alexandre | Apoderado | 07/08/2012 | 06/09/2023 |
Gegundez Lopez Daniel | Apoderado | 07/08/2012 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT MADRID CASTELLANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 217, S 8, H B 423293, I/A 29 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 217, S 8, H B 423293, I/A 28 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-08
- CL SOLSONES 2, PUERTA C, EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 216, S 8, H B 423293, I/A 27 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
- Otras modificaciones estatutarias: 18º. ELECCION, DURACION, Y REMUNERACION DEL CARGO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 200, S 8, H M 558612, I/A 24 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 200, S 8, H M 558612, I/A 24 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 200, S 8, H M 558612, I/A 24 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 200, S 8, H M 558612, I/A 23 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 200, S 8, H M 558612, I/A 22 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 200, S 8, H M 558612, I/A 21 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31035 , F 83, S 8, H M 558612, I/A 20 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28