MEDIA MARKT QUART DE POBLET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT QUART DE POBLET SA
CIF A63907414
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/07/2005
Página Web www.mediamarkt.es
Nombres Anteriores
- MEDIA MARKT MOLLET VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
- MEDIA MARKT E276 SA
- MEDIA MARKT E 276 VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT QUART DE POBLET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT QUART DE POBLET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Administrador Mancomunado | 06/02/2023 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Solidario | 10/08/2018 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2018 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | 06/09/2023 |
Cuenca Lopez Alfonso | Apoderado | 31/01/2013 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 06/02/2023 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | 06/09/2023 |
Gil Gamir Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/06/2023 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT QUART DE POBLET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42125 , F 224, S 8, H B 313685, I/A 36 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42125 , F 223, S 8, H B 313685, I/A 35 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42125 , F 223, S 8, H B 313685, I/A 34 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-08
- CL SOLSONES,2,PUERTA C,EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42125 , F 223, S 8, H B 313685, I/A 33 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
- Otras modificaciones estatutarias: El cargo de administrador pasa a ser gratuito y en consecuencia se modifica la redacción del artículo 18º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9579, L 6861, F 39, S 8, H V 152205, I/A 19 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9579, L 6861, F 39, S 8, H V 152205, I/A 19 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9579, L 6861, F 39, S 8, H V 152205, I/A 19 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9579, L 6861, F 39, S 8, H V 152205, I/A 18 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9579, L 6861, F 39, S 8, H V 152205, I/A 17 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9579, L 6861, F 39, S 8, H V 152205, I/A 17 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46