MEDIA MARKT COLLADO VILLALBA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT COLLADO VILLALBA SA
CIF A63524771
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Nombres Anteriores
- MEDIA MARKT E256 VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT COLLADO VILLALBA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT COLLADO VILLALBA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado | 02/07/2020 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Administrador Mancomunado | 30/11/2022 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado | 02/07/2020 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado | 04/01/2019 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado | 02/07/2020 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 30/11/2022 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Apoderado | 02/07/2020 | 06/09/2023 |
Gregory Bourdet | Apoderado | 14/06/2012 | 06/09/2023 |
Joachim Rosges | Administrador Mancomunado | 17/12/2009 | 06/09/2023 |
Joachim Rosges | Apoderado | 22/03/2010 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT COLLADO VILLALBA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 208, S 8, H B 281830, I/A 46 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 208, S 8, H B 281830, I/A 45 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
- CL SOLSONES 2, PUERTA C, EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 207, S 8, H B 281830, I/A 44 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
- Otras modificaciones estatutarias: 18º. ELECCION, DURACION, Y REMUNERACION DEL CARGO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 79, S 8, H M 544976, I/A 27 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 79, S 8, H M 544976, I/A 27 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 79, S 8, H M 544976, I/A 27 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 79, S 8, H M 544976, I/A 26 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 79, S 8, H M 544976, I/A 25 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 77, S 8, H M 544976, I/A 24 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39030 , F 77, S 8, H M 544976, I/A 23 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28