MEDDDBASE IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDDDBASE IBERICA SL
CIF B66261009
Capital Social 36060.6 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 25/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEDDDBASE IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDDDBASE IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iborra Boronat Berta | Apoderado Solidario | 16/02/2017 | 16/02/2024 |
Walter Mutschler | Administrador Unico | 14/06/2017 | 16/02/2024 |
Walter Mutschler | Liquidador | 16/02/2024 | 16/02/2024 |
Llorens Navarro Aleix | Administrador Unico | 22/04/2014 | 14/06/2017 |
ACTOS BORME DE MEDDDBASE IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 5 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 5 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 5 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Capital Anterior: | 6.060,60 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.060,60 | Euros |
Porcentaje: | 495,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 4 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL SOCIO UNICO: MEDDDGATE GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 171, S 8, H B 451677, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 168, S 8, H B 451677, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 167, S 8, H B 451677, I/A 1 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Dirección:AV VIA AUGUSTA 15 25 P.2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:25/03/14
Capital:6.060,60 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA,MARKETING,ADMINISTRACION,ASESORAMIENTO FISCAL,CONTABLE Y DE RECURSOS HUMANOS,A EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO SANITARIO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44273 , F 167, S 8, H B 451677, I/A 1 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08