MEDCO INTERNATIONAL SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Catalunya, 5
Código Postal 07011
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDCO INTERNATIONAL SPAIN SL
CIF B57704447
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/03/2011
Nombres Anteriores
- INVERSIONES TRIPODIO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEDCO INTERNATIONAL SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDCO INTERNATIONAL SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Krogner Kornalik Heinz Jurgen | Liquidador | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
Krogner Kornalik Heinz Jurgen | Administrador Unico | 07/11/2014 | 01/12/2022 |
Muller-breitkreutz Ursula | Apoderado | 13/04/2015 | 01/12/2022 |
Muller-breitkreutz Ursula | Apoderado Solidario | 10/10/2016 | 01/12/2022 |
Northco Ventures Verwaltungs Gmbh | Socio Unico | 07/11/2014 | 01/12/2022 |
Von Rotenhan Thungen Hans Freiherr | Socio Unico | 15/04/2011 | 07/11/2014 |
Von Rotenhan Thungen Hans Freiherr | Administrador Unico | 15/04/2011 | 07/11/2014 |
ACTOS BORME DE MEDCO INTERNATIONAL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 123, S 8, H PM 67399, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 123, S 8, H PM 67399, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 123, S 8, H PM 67399, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 123, S 8, H PM 67399, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 123, S 8, H PM 67399, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 123, S 8, H PM 67399, I/A 7 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 181, S 8, H PM 67399, I/A 6 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-07
Empresa: INVERSIONES TRIPODIO SL
- MEDCO INTERNATIONAL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 181, S 8, H PM 67399, I/A 5 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-07
Empresa: INVERSIONES TRIPODIO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 181, S 8, H PM 67399, I/A 4 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-07
Empresa: INVERSIONES TRIPODIO SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 181, S 8, H PM 67399, I/A 3 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-07