MECSON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tabatinga, 34
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MECSON SL
CIF B86479268
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MECSON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECSON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Lago Durango Eduardo Jesus | Administrador Unico | 06/07/2012 | 29/04/2021 |
Lago Durango Eduardo Jesus Esteban | Liquidador | 29/04/2021 | 29/04/2021 |
Velilla Julvez Ana Isabel | Apoderado Solidario | 06/07/2012 | 29/04/2021 |
ACTOS BORME DE MECSON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 114, S 8, H M 538100, I/A 4 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 114, S 8, H M 538100, I/A 4 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 114, S 8, H M 538100, I/A 4 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 114, S 8, H M 538100, I/A 4 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 114, S 8, H M 538100, I/A 4 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Retribución de los administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 114, S 8, H M 538100, I/A 3 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 113, S 8, H M 538100, I/A 2 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 112, S 8, H M 538100, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Dirección:C/ TABATINGA 34 (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/06/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Gestión y organización de eventos , convenciones , actividades sociales ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29900 , F 112, S 8, H M 538100, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28