MECO SOLAR 4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social RUA da Senra, 1
Código Postal 15702
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social MECO SOLAR 4 SL
CIF B70115845
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/06/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Barreiro Villaverde Eduardo Angel
VINCULACIONES DE MECO SOLAR 4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECO SOLAR 4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barreiro Villaverde Eduardo Angel | Socio Unico | 14/09/2009 | 20/12/2013 |
Barreiro Villaverde Eduardo Angel | Administrador Unico | 14/09/2009 | 20/12/2013 |
Barreiro Villaverde Eduardo Angel | Liquidador | 20/12/2013 | 20/12/2013 |
Benedicto Soler Blanca | Administrador Unico | 14/09/2009 |
ACTOS BORME DE MECO SOLAR 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-201-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 2 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 2 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-15
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 171, S 8, H SC 42264, I/A 2 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-15