MECHELEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Felipe IV, 10
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MECHELEN SL
CIF B87334991
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 14/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARENBERG SL
VINCULACIONES DE MECHELEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECHELEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARENBERG SL | Socio Unico | 29/07/2015 | 19/02/2024 |
Galdon Brugarolas Eugenio | Administrador Unico | 05/02/2020 | 19/02/2024 |
Martinez Soria Rafael | Administrador Unico | 26/07/2019 | 05/02/2020 |
Galdon Brugarolas Eugenio | Administrador Unico | 26/07/2019 | 26/07/2019 |
Martinez Soria Rafael | Administrador Unico | 29/07/2015 | 26/07/2019 |
ACTOS BORME DE MECHELEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 4 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 4 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 3 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 3 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 2 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 176, S 8, H M 607229, I/A 2 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 172, S 8, H M 607229, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28