MECHANICS OF TIME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pio XII, 2
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MECHANICS OF TIME SL
CIF B87937884
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MECHANICS OF TIME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECHANICS OF TIME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellanos Ruiz Vicente | Apoderado | 23/07/2018 | 25/01/2022 |
Robles De La Iglesia Felicidad | Administrador Unico | 19/07/2018 | 25/01/2022 |
Robles De La Iglesia Felicidad | Liquidador | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
Moya Santana Eugenio | Administrador Solidario | 30/10/2017 | 19/07/2018 |
Salazar Pino Juliana | Administrador Solidario | 30/10/2017 | 19/07/2018 |
ACTOS BORME DE MECHANICS OF TIME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 119, S 8, H M 655012, I/A 4 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 119, S 8, H M 655012, I/A 4 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 119, S 8, H M 655012, I/A 4 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 119, S 8, H M 655012, I/A 4 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 117, S 8, H M 655012, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 117, S 8, H M 655012, I/A 2 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 117, S 8, H M 655012, I/A 2 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 117, S 8, H M 655012, I/A 2 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 114, S 8, H M 655012, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Dirección:C/ PIO XII 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de un negocio dedicado al comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería, venta de objetos de cristal, bronce y otros metales, como espejos, arañas, lámparas, candelabros y demás artículos de adorno, además de reparación en el propio establecimiento ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36457 , F 114, S 8, H M 655012, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28