MECAPLAST SISTEMAS DE MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA L-15 S/N - BARRIO DE LA ESTACION
Municipio Seseña
Provincia Toledo
Razón Social MECAPLAST SISTEMAS DE MOTOR SL
CIF B65398950
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 26/08/2010
Nombres Anteriores
- PROYECTO DAK 99 SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario NOVARES IBERICA AUTOMOTIVE SA
VINCULACIONES DE MECAPLAST SISTEMAS DE MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECAPLAST SISTEMAS DE MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conejero Ruiz Francisco | Administrador Unico | 22/03/2011 | 18/03/2015 |
Conejero Ruiz Francisco | Liquidador | 18/03/2015 | 18/03/2015 |
Garcia Domenech Marta | Apoderado Solidario | 01/08/2011 | 18/03/2015 |
NOVARES IBERICA AUTOMOTIVE SA | Socio Unico | 14/04/2011 | 18/03/2015 |
Umbert Millet Inmaculada | Apoderado Solidario | 01/08/2011 | 18/03/2015 |
Blazquez Quevedo Sergi | REPR.143 RRM | 06/09/2010 | 22/03/2011 |
IURIS ASSESSORS I GESTORS SL | Administrador Unico | 06/09/2010 | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE MECAPLAST SISTEMAS DE MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 6 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 6 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 6 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 6 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 5 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-45
Empresa: PROYECTO DAK 99 SL
- MECAPLAST SISTEMAS DE MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 4 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-45
Empresa: PROYECTO DAK 99 SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 45, S 8, H TO 32642, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-45
Empresa: PROYECTO DAK 99 SL
- CTRA L-15 S/N - BARRIO DE LA ESTACION (SESEÑA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 44, S 8, H TO 32642, I/A 2 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-45
Empresa: PROYECTO DAK 99 SL
- ACTIVIDADES DE DESARROLLO,INNOVACION E INDUSTRIALIZACION DIRIGIDAS A LA FABRICACION DE COMPONENTES,PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE MOTOR.CUALQUIER PRESTACION DE SERVICIO,O ESTUDIO,EN LAS AREAS TECNICAS Y ADQUISICION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42102 , F 8, S 8, H B 402035, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: PROYECTO DAK 99 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42102 , F 8, S 8, H B 402035, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08