MECANIZADOS Y MONTAJES DEL VALLES SA - EXTINGUIDA
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social MECANIZADOS Y MONTAJES DEL VALLES SA
CIF A08876450
Actividad Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
Página Web www.rotatek.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vidal Carrera Elvira
VINCULACIONES DE MECANIZADOS Y MONTAJES DEL VALLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECANIZADOS Y MONTAJES DEL VALLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 22/06/2012 | 12/01/2015 |
Ripoll Panella Oriol | REP.ADM.CONC | 22/06/2012 | 12/01/2015 |
Vidal Carrera Elvira | Administrador Unico | 13/12/2012 | 12/01/2015 |
Labastida Nicolau Fernando | Secretario No Consejero | 13/12/2012 | |
Rodriguez Vidal Bibiana | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2012 | |
Rodriguez Vidal Bibiana | Consejero | 13/12/2012 | |
Vidal Carrera Elvira | Presidente | 13/12/2012 | |
Vidal Carrera Elvira | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2012 | |
Vidal Carrera Elvira | Consejero | 13/12/2012 | |
Betes Peruga Jose | Vicepresidente | 24/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MECANIZADOS Y MONTAJES DEL VALLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 114, S 8, H B 20425, I/A 25 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 239/2012, AUTO FIRME DE FECHA 26/11/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 114, S 8, H B 20425, I/A 25 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.13,18,25,28,29,30:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 113, S 8, H B 20425, I/A 24 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 113, S 8, H B 20425, I/A 24 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 113, S 8, H B 20425, I/A 24 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 239/2012, AUTO FIRME DE FECHA 19/04/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 112, S 8, H B 20425, I/A 23 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 112, S 8, H B 20425, I/A 23 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 112, S 8, H B 20425, I/A 22 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33761 , F 112, S 8, H B 20425, I/A 21 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08