MECANICOS DEL CID SL
Dirección social Praje Ledua - A, S/N
Código Postal 03660
Municipio Novelda
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social MECANICOS DEL CID SL
CIF B54724604
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 31/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MECANICOS DEL CID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECANICOS DEL CID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agullo Drage Abraham | Administrador Unico | 31/03/2023 | 31/01/2024 |
Cortes Agrado Karoll | Socio Unico | 28/06/2021 | 31/03/2023 |
Cortes Agrado Karoll | Administrador Unico | 28/06/2021 | 31/03/2023 |
Sanchez Perez Oscar | Socio Unico | 01/08/2013 | 28/06/2021 |
Sanchez Perez Oscar | Administrador Unico | 01/08/2013 | 28/06/2021 |
ACTOS BORME DE MECANICOS DEL CID SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 190, S 8, H A 135921, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-03
- PRAJE LEDUA S/N (NOVELDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-03
- C/ ALDEBARAN 35 BAJO (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 189, S 8, H A 135921, I/A 1 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-03