MEAT IBERIAN TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 640
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEAT IBERIAN TRADE SL
CIF B65841363
Capital Social 21000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 13/07/2012
Página Web www.meatiberian.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor CENDAL NAIR SLP
VINCULACIONES DE MEAT IBERIAN TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEAT IBERIAN TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENDAL NAIR SLP | Auditor | 26/09/2019 | 22/11/2022 |
Friguls Joe Eduard | Apoderado Solidario | 12/08/2014 | 22/11/2022 |
Friguls Joe Eduardo | Administrador Solidario | 08/02/2018 | 22/11/2022 |
Jose Leandro Morales Popa | Administrador Unico | 07/01/2014 | 22/11/2022 |
Jose Leandro Morales Popa | Apoderado | 19/07/2012 | 22/11/2022 |
Sainz De La Maza Cemeli Fernando Maria | Administrador Solidario | 08/02/2018 | 11/12/2018 |
Morales Popa Jose Leandro | Administrador Unico | 08/02/2018 | |
Morales Popa Jose Leandro | Apoderado | 08/02/2018 | |
Perez Benito Yanna Maria | Administrador Unico | 13/07/2012 | 07/01/2014 |
ACTOS BORME DE MEAT IBERIAN TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 197, S 8, H B 422945, I/A 11 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 939/2022, AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 197, S 8, H B 422945, I/A 11 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 197, S 8, H B 422945, I/A 11 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 10 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 9 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-08
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION DEL ARTICULO 13 A LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 8 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 8 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 8 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
- AV DIAGONAL Num.640 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 7 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE NACIONALIDAD Y OBTENCION DE NUMERO DE DNI DEL ADMINISTRADOR Y APODERADO DON JOSE LEANDRO MORALES POPA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 196, S 8, H B 422945, I/A 6 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08