MEALTIME SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Mar, S/N
Código Postal 08398
Municipio Santa Susanna
Provincia Barcelona
Razón Social MEALTIME SA
CIF A61345633
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MEALTIME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEALTIME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blesa Llorens Cristina | Liquidador | 07/03/2017 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Cristina | Secretario | 15/05/2014 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Cristina | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2014 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Cristina | Consejero | 15/05/2014 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Cristina | Apoderado | 07/05/2010 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Eloi | Liquidador | 07/03/2017 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Eloy | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2014 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Eloy | Consejero | 15/05/2014 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Jordi | Liquidador | 07/03/2017 | 07/03/2017 |
Blesa Llorens Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2014 | 07/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEALTIME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 13, S 8, H B 161931, I/A 14 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 13, S 8, H B 161931, I/A 14 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 13, S 8, H B 161931, I/A 14 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.14,19,23,26,27,28,30,33 Y DISPOSICION FINAL.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. CONVOCATORIA Y CELEBRACION JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 11, S 8, H B 161931, I/A 13 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 11, S 8, H B 161931, I/A 13 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 11, S 8, H B 161931, I/A 13 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 11, S 8, H B 161931, I/A 12 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 11, S 8, H B 161931, I/A 11 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08