ME VOY A TOMAR UN VINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Valgrande, 21
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ME VOY A TOMAR UN VINO SL
CIF B86604576
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 30/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ME VOY A TOMAR UN VINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ME VOY A TOMAR UN VINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ansorena Martinez Aitor | Representante | 16/12/2013 | 08/08/2023 |
Ansorena Martinez Aitor | Liquidador | 08/08/2023 | 08/08/2023 |
LAKUNTZAKO PERTZA SL | Administrador Unico | 16/12/2013 | 08/08/2023 |
Ansorena Martinez Aitor | Administrador Unico | 24/12/2012 | 16/12/2013 |
ACTOS BORME DE ME VOY A TOMAR UN VINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 195, S 8, H M 549222, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 195, S 8, H M 549222, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 195, S 8, H M 549222, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 195, S 8, H M 549222, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 195, S 8, H M 549222, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 195, S 8, H M 549222, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 193, S 8, H M 549222, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Dirección:AVDA DE VALGRANDE 21 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:30/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE CAFETERIAS, RESTAURANTES, BARES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL RAMO DE LA HOSTELERIA Y RESTAURACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30516 , F 193, S 8, H M 549222, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28