MDM INTERNATIONAL WORLD HUNTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 126
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MDM INTERNATIONAL WORLD HUNTING SL
CIF B87617544
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 21/07/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario ADIN INVERSIONES 95 SL
VINCULACIONES DE MDM INTERNATIONAL WORLD HUNTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MDM INTERNATIONAL WORLD HUNTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADIN INVERSIONES 95 SL | Socio Unico | 13/12/2017 | 19/01/2020 |
Medem De La Torriente Javier Juan | Apoderado | 30/08/2016 | 19/01/2020 |
Medem De La Torriente Javier Juan | Liquidador | 19/01/2020 | 19/01/2020 |
Medem De La Torriente Javier Juan | Administrador Unico | 13/12/2018 | 19/01/2020 |
Rosillo Echevarria Borja | Administrador Unico | 27/06/2017 | 13/12/2018 |
Del Moral Arias Alvaro | Administrador Unico | 10/08/2016 | 27/06/2017 |
ACTOS BORME DE MDM INTERNATIONAL WORLD HUNTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 46, S 8, H M 630337, I/A 6 (19/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 46, S 8, H M 630337, I/A 6 (19/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 46, S 8, H M 630337, I/A 6 (19/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 46, S 8, H M 630337, I/A 6 (19/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 45, S 8, H M 630337, I/A 5 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 45, S 8, H M 630337, I/A 5 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 45, S 8, H M 630337, I/A 4 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 45, S 8, H M 630337, I/A 3 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 45, S 8, H M 630337, I/A 3 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 44, S 8, H M 630337, I/A 2 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28